Дополнения по комсоставу 150 ТБр
Командир – (
до 24 июня 1942 г.) полковник Борис Сергеевич Бахаров, (
с 24 июня 1942 г.) подполковник, (
с начала февраля 1943 г.) полковник Иван Васильевич Сафронов (по бахарову [url]https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=131300330&backurl=q%5CБТ%20и%20МВ%20ЮЗФ::division%5C150%20тбр::begin_date%5C24.06.1942::end_date%5C24.06.1942[/url];%20по%20сафронову%20вывод%20из%20сравнения%20наградных%20листов%20
http://podvignaroda.ru/?#id=12081716&tab=navDetailManAward и
http://podvignaroda.ru/?#id=16509681&tab=navDetailManAward)
Заместитель – (на 18 февраля 1942 г.) майор Носов, (на 11 июня 1943 г.) майор Василий Никифорович Баранюк (Аплеснин замполит, а не заместитель!)
Помпотех – (на 28 февраля 1942 г.) военинженер 2-го ранга Васильев, (на 12 августа 1942 г.) майор Василий Павлович Буланцев.
Военком (замполит) – (до 13 января 1943 г.) старший батальонный комиссар,
(с марта 1942 г.) полковой комиссар (на 6 марта еще ст. бат. к-р, на 25 марта уже полк. ком-р), (с 5 декабря 1942 г.) полковник Иван Михайлович Аплеснин (смертельно ранен).
Начштаба – (до 15 марта 1942 г.) майор Петр Карпович Шуренков, (18 марта – 24 июня 1942 г.) майор, (с 18 апреля) подполковник Иван Васильевич Сафронов, (24 июня - конец июля 1942 г.) старший лейтенант Василий Евгеньевич Гурик, (на 31 июля – 17 августа 1942 г.) подполковник Николай Александрович Зудин (погиб), (на 20 августа 1942 г. – 10 июня 1943 г.) майор Семен Исаевич Кирилкин, (с 10 июня 1943 г.) майор Николай Федорович Охрименко (все даты вычисляются путем сравнению оперсводок 150 ТБр, где стоят подписи ее начштаба, по Кирилкину и Охрименко запись 10.06.42 в ЖБД 150 ОТБр)
Начпо старший батальонный комиссар Александр Григорьевич Масленый (кстати, во всех документах с одной "н") был тяжело ранен 17 августа 1942 г. и до 5 сентября никак не мог руководить политотделом.
Начсвязи – (на 9 декабря 1941 г.) майор Ткаченко, (на 12 января 1943 г.) капитан Михаил Сазонович Гладченко.
Начхим – (на 7 декабря 1941 г.) майор Василий Архипович Тимошин, (на 20 октября 1942 г.) капитан, (к июню 1943 г.) майор Григорий Иванович Верещак.
Начинж – (на 10 марта 1942 г.) майор Сергей Никифович Грамаков, (на 6 ноября 1942 г.) капитана Никифоров, (на 2 марта 1943 г.) капитан, (на 17 апреля) майор Александр Афанасьевич Нелидов.
Начальник ОО НКВД – (с формирования) старший лейтенант Николай Васильевич Булович.
Начтыла – (на 2 июня 1942 г.) Гриневич, (на 8 февраля 1943 г.) майор Николай Михайлович Орешков.
Начфин – (с формирования) интендант 3-го ранга Василий Васильевич Григорьев.
Начпрод – (на 23 июня 1943 г.) капитан Марченков.
Период после 06.43 не рассматривал. Могу добавить комсостав по 150 ТП этой бригады, 1 и 2 ТБ, МСБ, ЗАДН, противотанковому батальону, если надо...